Articolo, 18 Maggio 2021
Incontro online Zoom, mercoledì 19 maggio 2021 ore 20:45
Articolo, 02 Ottobre 2013
Il Vescovo è Segretario Generale, con mandato quinquennale, dal 20 ottobre 2008.
Articolo, 10 Aprile 2014
Ecco il Documento conclusivo della 47a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013). Il testo, La famiglia fa differenza, si articola in quattro parti: la prima richiama l’attuale contesto di crisi che ha ridimensionato reddito e dignità di famiglie già impoverite dalla crisi demografica; la seconda affronta tale situazione con sguardo di fede, rilanciando il progetto che scaturisce dal sacramento del matrimonio; la terza focalizza alcune priorità per una ragionevole agenda della famiglia; l’ultima parte è dedicata all’impegno dei laici.
Articolo, 23 Dicembre 2015
Pavanello è nato a Bassano del Grappa (VI) il 20 maggio 1955.
Articolo, 04 Ottobre 2015
Il 20 marzo 2004 era stato promosso alla sede arcivescovile di Matera-Irsina.
Articolo, 20 Marzo 2024
https://salute.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/26/2024/03/20/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-11.06.38.pdf
Articolo, 28 Aprile 2016
Il 20 marzo 2004 è stato eletto alla sede vescovile di Tricarico ed è stato ordinato Vescovo il 15 maggio 2004.
Articolo, 09 Febbraio 2024
Calendario degli incontri
rubrica, 20 Dicembre 2023
Scarica l'opuscolo
Articolo, 20 Novembre 2023
Presentazione del libro di don Nicola Galante
Articolo, 20 Febbraio 2024
Segnale di una chiesa che vuole stare vicino alla categoria della polizia penitenziaria, che affronta stress e fatica mentale nel carcere.
Articolo, 09 Novembre 2022
La storia dei santi testimoni della sofferenza e della cura
Articolo, 08 Ottobre 2015
Il Papa ha nominato Vescovo delle diocesi di Cuneo e di Fossano Mons. Piero Delbosco, del clero dell’arcidiocesi di Torino, finora Parroco a Poirino. Sessantenne, ordinato sacerdote il 15 novembre 1980 per l’arcidiocesi di Torino, Mons. Delbosco era Delegato per il Diaconato Permanente e per la Preparazione al Diaconato, Membro del Consiglio Presbiterale e Membro della Consulta Nazionale Presbiterale.
Articolo, 24 Giugno 2016
Il Papa ha nominato Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti Don Domenico Battaglia, del clero dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, Canonico e Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà. Don Battaglia, 53enne e sacerdote da 28 anni, ha scritto: “Vecchie ciabatte... calzari di angeli. La tenerezza di un prete in cammino con gli ultimi”; “I poveri hanno sempre ragione. Storie di preti di strada di Mimmo Battaglia e Virginio Colmegna”; “Un filo d’erba tra i sassi”.
Articolo, 27 Febbraio 2014
Il Papa ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi di Vercelli il Rev.do Mons. Marco Arnolfo, Parroco ad Orbassano e Vicario Episcopale del Settore Torino Ovest. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 25 giugno 1978 ed è incardinato nell’arcidiocesi di Torino. Da seminarista si è laureato in Fisica.
Articolo, 30 Settembre 2015
Il Papa ha nominato Vescovo della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello Padre Giovanni Roncari, O.F.M. Cap., Vicario Episcopale per il Clero dell’arcidiocesi di Firenze e Docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Religioso dal 1967, è stato ordinato sacerdote a marzo del 1975.